Ricard font hereu
WebbFONT HEREU RICARD. Información pública sobre administradores de empresas, nombramientos, ceses y dimisiones. Vinculación con empresas. Buscador. Entrar Prueba nuestra API Buscador. WebbRicard Font i Hereu President. GeneralitàtdeC tãll_nya Departament de Territori i Sostenibilitat INTERNACIONALITZACIÓ I R+D+I HUMANS Honestedat Usuaris com a prioritat Màxim compromís Atenció al detall Nous reptes Sostenibilitat d'innovació Generalitat de Catalt_n a Departament de Te i Sostenibilitat
Ricard font hereu
Did you know?
WebbRICARD FONT HEREU La Seu d’Urgell, 25 d’octubre de 1971 Càrrec actual President Departament, organisme o ens públic d’adscripció FERROCARRILS DE LA GENERALITAT … Webb27 okt. 1998 · El tiempo máximo que Ricard Font Hereu ha permanecido en un cargo es 14 años, 2 meses y 13 dias. Además, se han publicado hasta 55 cargos en otras empresas bajo el nombre Ricard Font Hereu. La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes …
WebbRicard Font Hereu '00'02+ 14:08:29 - DNI 44004779Y (TCAT) Firmado digitalmente por Ricard Font Hereu - DNI 44004779Y (TCAT) Fecha: 2024.03.31 16:20:17 +02'00' TERESA LAUNES DEL CAMPO, Secretària del Consell d'Administració de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, WebbPublicacions d'Amics del País 'La projecció de l'activitat econòmica de Barcelona' Barcelona Tribuna online amb Pau Relat, Núria Mas i Anna Fuster
Webb© La Vanguardia Ediciones, SLU Todos los derechos reservados. Quiénes somos; Contacto; Aviso legal; Política de cookies; Otras webs del sitio WebbMr Ricard Font Hereu Director Bolivia 105, 08018 933034170 Related bodies Responsible to: Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA Situation in the municipal organization
WebbRicard Font Hereu 22/06/2024, 77075203H VICENTE MONTFERRI 15/10/2024, Pere Torres Grau 02/11/2024, Isidre Gavín Valls 04/11/2024 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE …
WebbRicard Font Hereu · Generalitat de Catalunya de Generalitat de Catalunya · Gobierto Visor de la actividad directiva. Gobierno abierto Saltar al contenido principal Abrir en una … spectrum myrtle beach sc channel guideWebbRicard Font Hereu. Economistas, ISSN 0212-4386, Nº 169, 2024 (Ejemplar dedicado a: HACIA UNA NUEVA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES), págs. 87-100. Resumen. Texto … spectrum myrtle beach sc tv listingsWebbRicard Font Hereu 05/11/2024, 77075203H VICENTE MONTFERRI 25/11/2024, Pere Torres Grau 28/11/2024, Isidre Gavín Valls 02/12/2024 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE … spectrum myrtle beach sc addressWebb27 okt. 1998 · El tiempo máximo que Ricard Font Hereu ha permanecido en un cargo es 14 años, 2 meses y 13 dias. Además, se han publicado hasta 55 cargos en otras empresas … spectrum myrtle beach sc numberWebbRicard Font i Hereu.jpg 3,543 × 2,362; 373 KB Categories: Font (surname) Hereu (surname) Ricard (given name) 1971 births Members of CDC Alumni of the Autonomous University of Barcelona Alumni of Universitat Pompeu Fabra Alumni of the University of Girona Members of Joventut Nacionalista de Catalunya People of La Seu d'Urgell Lawyers from Catalonia spectrum myrtle beach sc phone numberWebbEl abogado Ricard Font i Hereu (la Seu d'Urgell, 1971) era secretario general del Departamento de la Vicepresidència y de Polítiques Digitals i Territori desde junio de … spectrum n myrtle beachWebbRicard Font Hereu Periodo de publicación recogido. 2024; Artículos de revistas (1) Artículos de revistas. Barcelona, triple hub local, regional y global. Ricard Font Hereu. Economistas, ISSN 0212-4386, Nº 169, 2024 (Ejemplar dedicado a: HACIA UNA NUEVA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES), págs. 87-100. spectrum n 10th mcallen tx